Philadelphia Fury
Mitarbeiterhistorie Philadelphia Fury
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.1980 | 31.08.1980 | 152 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1978 | 30.06.1978 | 180 Tage | 0 | - |