Phil Presser
United Soccer League
- Staatsbürgerschaft: Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : A-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indy Eleven Sportdirektor | 21/22 (07.01.2022) | vsl. - | 21/22 (07.01.2022) / vsl. - | 990 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Indiana Fire Fußballabteilungsleiter | 21/22 (07.01.2022) | vsl. - | 21/22 (07.01.2022) / vsl. - | 990 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Indy Eleven Co-Trainer | 18/19 (12.03.2019) | 21/22 (06.01.2022) | 18/19 (12.03.2019) / 21/22 (06.01.2022) | 1031 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Martin Rennie (62 Spiele), Max Rogers (24 Spiele) | ||||||||||||||
Indiana Fire Technischer Direktor | 12/13 (01.03.2013) | 21/22 (06.01.2022) | 12/13 (01.03.2013) / 21/22 (06.01.2022) | 3233 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |