Pelita Jaya (- 2016)
Mitarbeiterhistorie Pelita Jaya (- 2016)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2013 | 31.12.2015 | 771 Tage | 0 | - | ||||
| 07.11.2012 | 10.03.2013 | 123 Tage | 10 | 0,90 | ||||
| 11.03.2012 | 25.10.2013 | 593 Tage | 27 | 1,04 | ||||
| 19.01.2012 | 30.06.2012 | 163 Tage | 23 | 1,61 | ||||
| 22.10.2011 | 19.01.2012 | 89 Tage | 8 | 1,38 | ||||
| 01.07.2007 | 30.06.2009 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2007 | 30.11.2009 | 1064 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1996 | 30.06.1998 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1993 | 01.08.1994 | 396 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1987 | 30.06.2004 | 6209 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1987 | 30.06.1996 | 3287 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1985 | 30.06.1987 | 729 Tage | 0 | - |