Vollständiger Name: | Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva |
---|---|
Geb./Alter: | 11.02.1975 (49) |
Geburtsort: | Luanda |
Nationalität: |
Portugal Angola |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,17 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | SLWORLDTEAM |
Pedro Emanuel
imago images
- Geb./Alter: 11.02.1975 (49)
- Geburtsort: Luanda
- Staatsbürgerschaft: Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,17 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Porto
Meiste Spiele für :
FC Porto
Karriereende :
01.07.2009
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Khaleej Trainer | 22/23 (03.07.2022) | 23/24 (30.06.2024) | 69 | 1,12 | ||
Al-Nassr Trainer | 21/22 (03.10.2021) | 21/22 (10.11.2021) | 5 | 0,80 | ||
Al-Ain Trainer | 19/20 (04.01.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 44 | 1,50 | ||
UD Almería Trainer | 19/20 (04.08.2019) | 19/20 (04.11.2019) | 14 | 1,71 | ||
Al-Taawoun Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 36 | 2,06 | ||
Estoril Praia Trainer | 16/17 (08.03.2017) | 17/18 (21.10.2017) | 22 | 1,14 | ||
Apol. Limassol Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (11.12.2016) | 59 | 1,83 | ||
FC Arouca Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | 75 | 1,00 | ||
Acad. Coimbra Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (07.04.2013) | 78 | 1,06 | ||
FC Porto Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: André Villas-Boas (58 Spiele) | ||||||
FC Porto U17 Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.07.2009 | FC Porto | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Boavista Porto | FC Porto | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 30.06.1996 | Penafiel | Boavista Porto | - | Leih-Ende | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Boavista Porto | Penafiel | - | Leihe | |||||
94/95 | 30.06.1995 | Ovarense | Boavista Porto | - | Leih-Ende | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Boavista Porto | Ovarense | - | Leihe | |||||
93/94 | 30.06.1994 | FC Marco | Boavista Porto | - | Leih-Ende | |||||
93/94 | 01.08.1993 | Boavista Porto | FC Marco | - | Leihe | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Boavista U19 | Boavista Porto | - | - | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Boavista U17 | Boavista U19 | - | - | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Boavista U15 | Boavista U17 | - | - | |||||
87/88 | 01.07.1987 | Boavista Jgd. | Boavista U15 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |