Nationalität: | Niederlande |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,84 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 defensiv |
Paul van der Zwaan
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,84 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quick DH Trainer | 15/16 (01.07.2015) | vsl. - | 196 | 1,41 | ||
Voorschoten Trainer | 14/15 (10.03.2015) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
IJsselm.vogels Gegneranalyst | 14/15 (01.07.2014) | vsl. - | - | 0,00 | ||
UVS Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Ter Leede Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Gravenzande Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
GC&FC Olympia Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
Meerburg Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | ||
UVS Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | ||
Vitesse Delft Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (30.06.1992) | 1 | 0,00 | ||
VVSB Gegneranalyst | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
VVSB, RCL