Geb./Alter: | 04.01.1956 (68) |
---|---|
Geburtsort: | Trier |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,71 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Berater: | ohne Berater |
Paul Linz
Sven Eisenkrämer
- Geb./Alter: 04.01.1956 (68)
- Geburtsort: Trier
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,71 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FSV Salmrohr
Meiste Spiele für :
VfL Osnabrück
Karriereende :
01.07.1994
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FSV Salmrohr Trainer | 23/24 (24.04.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 6 | 1,00 | ||
FSV Salmrohr Trainer | 14/15 (14.09.2014) | 16/17 (20.12.2016) | 90 | 1,64 | ||
B. Neunkirchen Trainer | 10/11 (07.01.2011) | 11/12 (12.12.2011) | 37 | 1,54 | ||
1.FC Magdeburg Trainer | 07/08 (11.12.2007) | 08/09 (31.03.2009) | 40 | 1,83 | ||
LR Ahlen Trainer | 05/06 (26.10.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 24 | 1,29 | ||
Eintracht Trier Trainer | 99/00 (06.10.1999) | 04/05 (30.06.2005) | 202 | 1,46 | ||
Stuttg. Kickers Trainer | 97/98 (25.02.1998) | 98/99 (17.05.1999) | 47 | 1,45 | ||
SV Meppen Trainer | 95/96 (19.04.1996) | 97/98 (16.12.1997) | 66 | 1,38 | ||
FSV Salmrohr Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 95/96 (30.11.1995) | 54 | 1,54 | ||
FSV Salmrohr Spielertrainer | 92/93 (01.07.1992) | 93/94 (30.06.1994) | 71 | 2,03 | ||
FSV Salmrohr Co-Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 91/92 (30.06.1992) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Erwin Berg (46 Spiele), Wolfgang Hoor (34 Spiele), Horst Brand (28 Spiele) | ||||||
Eintracht Trier Spielertrainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (30.04.1989) | 31 | 2,23 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/95 | 01.07.1994 | FSV Salmrohr | Karriereende | - | - | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Eintracht Trier | FSV Salmrohr | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | VfL Osnabrück | Eintracht Trier | - | ablösefrei | |||||
84/85 | 01.07.1984 | W. Mannheim | VfL Osnabrück | - | ? | |||||
82/83 | 01.07.1982 | Freiburger FC | W. Mannheim | - | ? | |||||
80/81 | 01.07.1980 | OSC Bremerhaven | Freiburger FC | - | ? | |||||
79/80 | 01.07.1979 | Werder Bremen | OSC Bremerhaven | - | ? | |||||
78/79 | 01.07.1978 | VfL Trier | Werder Bremen | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Paul Linz ist der Vater von Paul-Moritz Linz (Unbekannt).
Paul Linz ist der Bruder von Uwe Linz (Karriereende).
Paul Linz ist der Bruder von Uwe Linz (Karriereende).