Geb./Alter: | 29.07.1986 (38) |
---|---|
Geburtsort: | Basel |
Nationalität: | Schweiz |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,74 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Patrik Baumann
- Geb./Alter: 29.07.1986 (38)
- Geburtsort: Basel
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
Servette FC
Karriereende :
01.07.2017
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel U19 Trainer | 23/24 (01.01.2024) | vsl. 30.06.2024 | 20 | 2,00 | ||
FC Basel U15 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 | ||
Concordia/BSC Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 27 | 1,85 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.07.2017 | Servette FC | Karriereende | - | - | |||||
15/16 | 20.01.2016 | SC YF Juventus | Servette FC | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 26.08.2015 | FC Winterthur | SC YF Juventus | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Vereinslos | FC Winterthur | 300 Tsd. € | - | |||||
12/13 | 01.12.2012 | Servette FC | Vereinslos | 300 Tsd. € | - | |||||
10/11 | 01.07.2010 | SC Kriens | Servette FC | 125 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.01.2010 | FC Solothurn | SC Kriens | 125 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | FC Basel | FC Solothurn | 125 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 30.06.2009 | Concordia BS | FC Basel | 125 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
07/08 | 01.01.2008 | FC Basel | Concordia BS | 125 Tsd. € | Leihe | |||||
06/07 | 01.07.2006 | FC Basel U21 | FC Basel | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | FC Basel U18 | FC Basel U21 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |