Pascal Studer
- Geb./Alter: 26.05.1973 (51)
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,66 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapperswil II Trainer | 22/23 (19.10.2022) | 23/24 (26.01.2024) | 22/23 (19.10.2022) / 23/24 (26.01.2024) | 464 Tage | 35 | 11 | 6 | 18 | 53 | 1,77 : 2,09 | 1,11 | 35 / 1,11 | ||
FC Glarus Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Wädenswil Trainer | 11/12 (15.10.2011) | 14/15 (30.06.2015) | 11/12 (15.10.2011) / 14/15 (30.06.2015) | 1354 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Thalwil Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (01.07.2010) / 10/11 (30.06.2011) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Laufen Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Basel U16 Co-Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Breitenbach Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (30.06.2008) | 06/07 (01.07.2006) / 07/08 (30.06.2008) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |