Geb./Alter: | 04.08.1966 (58) |
---|---|
Geburtsort: | Lorient |
Nationalität: | Frankreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,61 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Pascal Moulin
FBBP 01
- Geb./Alter: 04.08.1966 (58)
- Geburtsort: Lorient
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,61 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Montceau B.
Meiste Spiele für :
SAS Epinal
Karriereende :
01.07.2001
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR Colmar Trainer | 23/24 (29.12.2023) | vsl. 30.06.2026 | 18 | 1,44 | ||
Bourg-en-Bresse Trainer | 22/23 (28.03.2023) | 22/23 (30.06.2023) | 8 | 1,25 | ||
SAS Epinal Trainer | 21/22 (08.06.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 30 | 1,57 | ||
Jura Sud Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 20/21 (16.04.2021) | 110 | 1,43 | ||
AS Moulins Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (30.06.2012) | 40 | 1,00 | ||
US Orléans 45 Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (30.06.2007) | 2 | 1,50 | ||
Louh.-Cuiseaux Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | ||
FC Montceau B. Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01.07.2001 | FC Montceau B. | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 01.07.2000 | RC Lons-le-Saunier | FC Montceau B. | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.07.1997 | SAS Epinal | RC Lons-le-Saunier | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Cercle Dijon | SAS Epinal | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Besançon RC | Cercle Dijon | - | ablösefrei | |||||
93/94 | 01.07.1993 | FC Saint-Leu | Besançon RC | - | ablösefrei | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Châtellerault | FC Saint-Leu | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Thouars Foot 79 | Châtellerault | - | ablösefrei | |||||
87/88 | 01.07.1987 | AJ Auxerre B | Thouars Foot 79 | - | ablösefrei | |||||
83/84 | 01.07.1983 | Unbekannt | AJ Auxerre B | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |