Paotred Dispount Ergué-Gabéric
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,9
- Legionäre: 1 3,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Lestonan 1.850 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Paotred Dispount Ergué-Gabéric - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
# | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.02.1988 (32) | 1,82m | 01.07.2014 | - | |||||||
- |
| 22.04.1986 (34) | 1,92m | rechts | 18.07.2018 | - | ||||||
- |
|
22.07.1995 (24) | 1,74m | rechts | 01.07.2024 | - | ||||||
- |
| 24.09.1992 (27) | - | 01.07.2019 | - | |||||||
- |
| 13.03.2000 (20) | 1,80m | 16.07.2019 | - | |||||||
- |
| 04.04.1994 (26) | - | 01.07.2019 | - | |||||||
- |
| 21.01.1991 (29) | - | 11.07.2022 | - | |||||||
- |
| 09.06.1989 (31) | - | 01.07.2017 | - | |||||||
- |
| 04.02.1998 (22) | - | 01.07.2017 | - | |||||||
- |
| 31.08.1993 (26) | - | - | ||||||||
- |
| 22.01.1991 (29) | - | 01.07.2018 | - | |||||||
- |
| 03.12.1990 (29) | 1,81m | 01.07.2019 | - | |||||||
- |
| 06.10.1995 (24) | - | - | ||||||||
- |
| 13.03.1993 (27) | - | - | ||||||||
- |
| 30.05.1988 (32) | - | - | ||||||||
- |
| 20.02.1989 (31) | - | - | ||||||||
- |
| 30.05.1996 (24) | - | - | ||||||||
- |
| 30.05.1995 (25) | - | 01.07.2015 | - | |||||||
- |
| 14.09.2001 (18) | - | 01.07.2021 | - | |||||||
- |
| 04.08.1992 (27) | - | - | ||||||||
- |
| 29.12.1999 (20) | - | 01.10.2019 | - | |||||||
- |
| 29.10.1993 (26) | - | - | ||||||||
- |
| 18.08.2000 (19) | - | - | ||||||||
- |
| 19.12.2000 (19) | - | - | ||||||||
- |
| 17.03.1999 (21) | - | - | ||||||||
- |
| 20.03.2002 (18) | - | - | ||||||||
- |
| 28.09.1984 (35) | - | - | ||||||||
- |
|
25.12.1988 (31) | - | 01.07.2024 | - | |||||||
- |
| 04.03.1992 (28) | - | - | ||||||||
- |
| 29.01.1995 (25) | - | - | ||||||||
- |
| 24.10.1989 (30) | - | - | ||||||||
- |
| 12.09.1995 (24) | - | - |