Geb./Alter: | 19.03.1980 (44) |
---|---|
Geburtsort: | Fucecchio |
Nationalität: | Italien |
Trainerlizenz: | Torwart-Trainer-Lizenz |
Paolo Tommei
lucchese1905.it
- Geb./Alter: 19.03.1980 (44)
- Geburtsort: Fucecchio
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Miniato basso
Karriereende :
01.07.2016
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aglianese Torwart-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (29.01.2024) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Francesco Baiano (17 Spiele), Ivan Maraia (4 Spiele) | ||||||
Lucchese Torwart-Trainer | 22/23 (14.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Ivan Maraia (42 Spiele) | ||||||
AC Florenz U18 Torwart-Trainer | 16/17 (01.08.2016) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Christian Papalato (37 Spiele), Renato Buso (17 Spiele), Alberto Aquilani (9 Spiele), Daniele Galloppa (8 Spiele), Massimiliano Vieri (1 Spiel) | ||||||
Tuttocuoio Torwart-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Massimiliano Alvini (40 Spiele), Cristiano Lucarelli (36 Spiele), Luca Fiasconi (2 Spiele) | ||||||
Miniato basso Torwart-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.07.2016 | Miniato basso | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Rosignano | Miniato basso | - | ? | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Bisenzio | Rosignano | - | ? | |||||
10/11 | 01.11.2010 | Pianese | Bisenzio | - | ? | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Pietrasanta | Pianese | - | ? | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Bassano | Pietrasanta | - | ? | |||||
06/07 | 01.07.2006 | USD Forte dei Marmi | Bassano | - | ? | |||||
04/05 | 01.11.2004 | Casertana | USD Forte dei Marmi | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | AC Pisa | Casertana | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Viareggio | AC Pisa | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | FC Empoli | Viareggio | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |