Geb./Alter: | 14.01.1973 (51) |
---|---|
Geburtsort: | Athlone |
Nationalität: | Irland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,26 Jahre |
Padraig Moran
- Geb./Alter: 14.01.1973 (51)
- Geburtsort: Athlone
- Staatsbürgerschaft: Irland
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,26 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Athlone Town
Karriereende :
01.11.2012
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Athlone Town Interimstrainer | 12/13 (28.08.2012) | 12/13 (30.11.2012) | 6 | 0,17 | ||
Athlone Town Co-Trainer | 08/09 (27.01.2009) | 12/13 (27.08.2012) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Brendan Place (72 Spiele), Mike Kerley (53 Spiele), Roddy Collins (1 Spiel) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | 01.11.2012 | Athlone Town | Karriereende | - | - | |||||
12/13 | 01.08.2012 | Vereinslos | Athlone Town | - | ? | |||||
08/09 | 01.06.2009 | Athlone Town | Vereinslos | - | - | |||||
08/09 | 01.01.2009 | Vereinslos | Athlone Town | - | ? | |||||
07/08 | 01.05.2008 | Athlone Town | Vereinslos | - | - | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Limerick FC | Athlone Town | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.01.2007 | Athlone Town | Limerick FC | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.08.2003 | Derry City | Athlone Town | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Sligo Rovers | Derry City | - | ablösefrei | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Unbekannt | Sligo Rovers | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |