Name im Heimatland: | អ៊ុក សុធី |
---|---|
Geb./Alter: | 08.10.1987 (36) |
Geburtsort: | Phnom Penh |
Nationalität: | Kambodscha |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,91 Jahre |
Ouk Sothy
- Geb./Alter: 08.10.1987 (36)
- Geburtsort: Phnom Penh
- Staatsbürgerschaft: Kambodscha
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,91 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Phnom Penh
Meiste Spiele für :
Phnom Penh
Karriereende :
01.01.2020
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soltilo Trainer | 21/22 (03.07.2021) | 22/23 (01.06.2023) | 2 | 0,00 | ||
Kambodscha Co-Trainer | 20/21 (19.05.2021) | 21/22 (07.07.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ryu Hirose (3 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 01.01.2020 | Phnom Penh | Karriereende | - | - | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Unbekannt | Phnom Penh | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |