Geb./Alter: | 21.10.1976 (47) |
---|---|
Geburtsort: | Battipaglia |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,01 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Osvaldo Ferullo
polisportivasantamaria.it
- Geb./Alter: 21.10.1976 (47)
- Geburtsort: Battipaglia
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Tivoli
Meiste Spiele für :
Palmese
Karriereende :
01.07.2008
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agropoli Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
S.Maria Cilento Trainer | 23/24 (11.06.2023) | 23/24 (13.11.2023) | 12 | 1,00 | ||
Buccino Volcei Trainer | 22/23 (26.09.2022) | 22/23 (10.06.2023) | - | 0,00 | ||
Lioni Trainer | 21/22 (10.07.2021) | 21/22 (31.03.2022) | - | 0,00 | ||
Costa Amalfi Trainer | 18/19 (20.06.2018) | 20/21 (05.06.2021) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.07.2008 | Pomigliano | Karriereende | - | ? | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Turris | Tivoli | - | ? | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Tivoli | Pomigliano | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Ariano Irpino | Turris | - | ? | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Casertana | Ariano Irpino | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Sapri Calcio | Casertana | - | ? | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Viribus Somma | Sapri Calcio | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Palmese | Viribus Somma | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Ebolitana | Palmese | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Battipagliese | Ebolitana | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Rotonda | Battipagliese | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |