Name im Heimatland: | Óscar Daza Flores |
---|---|
Nationalität: | Bolivien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,52 Jahre |
Óscar Daza
- Staatsbürgerschaft: Bolivien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,52 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club San José Trainer | 21/22 (26.08.2021) | 21/22 (14.09.2021) | 1 | 0,00 | ||
Bolívar U20 Trainer | 18/19 (28.08.2018) | 21/22 (25.08.2021) | - | 0,00 | ||
Potros UAEM Techniktrainer | 16/17 (11.01.2017) | 17/18 (01.01.2018) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Omar Ramírez (41 Spiele) |