Name im Heimatland: | Onésimo Sánchez González |
---|---|
Geb./Alter: | 14.08.1968 (56) |
Geburtsort: | Valladolid |
Nationalität: | Spanien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,91 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Berater: | RR-Soccer ... |
Onésimo Sánchez
- Geb./Alter: 14.08.1968 (56)
- Geburtsort: Valladolid
- Staatsbürgerschaft: Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,91 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Palencia
Karriereende :
01.07.2002
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
UD Ibiza Trainer | 23/24 (02.05.2024) | 23/24 (30.06.2024) | 6 | 0,83 | ||
Atl. Baleares Trainer | 22/23 (19.12.2022) | 22/23 (15.02.2023) | 6 | 0,83 | ||
Celta Vigo B Trainer | 19/20 (28.01.2020) | 21/22 (30.06.2022) | 69 | 1,65 | ||
FC Girona Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Eusebio (44 Spiele) | ||||||
CD Toledo Trainer | 15/16 (06.07.2015) | 17/18 (23.01.2018) | 110 | 1,48 | ||
Real Murcia Trainer | 12/13 (04.02.2013) | 13/14 (10.07.2013) | 18 | 1,11 | ||
SD Huesca Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (08.06.2011) | 44 | 1,32 | ||
Real Valladolid Trainer | 09/10 (01.02.2010) | 09/10 (06.04.2010) | 10 | 0,60 | ||
R. Valladolid B Trainer | 08/09 (09.02.2009) | 09/10 (31.01.2010) | 13 | 1,38 | ||
SD Huesca Trainer | 07/08 (06.03.2008) | 07/08 (26.06.2008) | 11 | 1,45 | ||
R. Valladolid B Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 4 | 1,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.07.2002 | Palencia | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Burgos CF | Palencia | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Rayo Vallecano | Burgos CF | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | FC Sevilla | Rayo Vallecano | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Rayo Vallecano | FC Sevilla | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Real Valladolid | Rayo Vallecano | - | ? | |||||
89/90 | 30.06.1990 | Barcelona Atlco. | Real Valladolid | - | Leih-Ende | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Real Valladolid | Barcelona Atlco. | - | Leihe | |||||
88/89 | 30.06.1989 | FC Cádiz | Real Valladolid | - | Leih-Ende | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Real Valladolid | FC Cádiz | - | Leihe | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Valladolid U19 | Real Valladolid | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |