Olympique Marrakech
Mitarbeiterhistorie Olympique Marrakech
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 30.06.2023 | 01 Jahr 09 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2020 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |