Geb./Alter: | 16.05.1964 (60) |
---|---|
Geburtsort: | Alès |
Nationalität: |
Frankreich Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,11 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Olivier Dall'Oglio
imago images
- Geb./Alter: 16.05.1964 (60)
- Geburtsort: Alès
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,11 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Stade Rennes
Karriereende :
01.07.1996
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS St.-Étienne Trainer | 23/24 (12.12.2023) | vsl. 30.06.2024 | 29 | 1,76 | ||
Montpellier Trainer | 21/22 (01.06.2021) | 22/23 (17.10.2022) | 52 | 1,17 | ||
Stade Brest Trainer | 18/19 (31.05.2019) | 20/21 (31.05.2021) | 72 | 1,17 | ||
Dijon FCO Trainer | 11/12 (01.06.2012) | 18/19 (31.12.2018) | 267 | 1,42 | ||
Dijon FCO Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (31.05.2012) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Patrice Carteron (83 Spiele) | ||||||
VAE Co-Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Dominique Bathenay (11 Spiele), Bruno Metsu (3 Spiele) | ||||||
Olympique Alès Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
ESTAC Troyes B Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Nîmes Olympique Leiter der Nachwuchsabteilung | 00/01 (01.07.2000) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | ||
Ol. Nîmes B Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | ||
Olympique Alès Co-Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (30.06.1998) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01.07.1996 | Stade Rennes | Karriereende | - | - | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Perpignan | Stade Rennes | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | R. Straßburg | Perpignan | - | ? | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Olympique Alès | R. Straßburg | - | ? | |||||
82/83 | 01.07.1982 | Ol. Alès B | Olympique Alès | - | - | |||||
80/81 | 01.07.1980 | Unbekannt | Ol. Alès B | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |