Haskovo
Mitarbeiterhistorie Haskovo
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2017 | 02.01.2020 | 1083 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2015 | 30.06.2015 | 180 Tage | 0 | - | ||||
| 06.10.2014 | 18.03.2015 | 163 Tage | 15 | 0,47 | ||||
| 23.09.2014 | 05.10.2014 | 12 Tage | 3 | 1,00 | ||||
| 01.07.2013 | 14.01.2017 | 1293 Tage | 9 | 0,78 | ||||
| 12.04.2013 | 22.09.2014 | 528 Tage | 37 | 1,38 | ||||
| 01.07.2011 | 30.06.2013 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2004 | 30.06.2006 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2001 | 30.06.2003 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1998 | 30.06.1999 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1995 | 30.06.1998 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1988 | 30.06.1989 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1986 | 30.06.1987 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1984 | 30.06.1985 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1983 | 30.06.1984 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1982 | 30.06.1983 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1980 | 30.06.1982 | 729 Tage | 0 | - |