Mitarbeiterhistorie Obolon Kyiv (-2012)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 01.10.1995 | 30.06.1997 | 638 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.09.1994 | 01.10.1995 | 395 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.01.2005 | 30.06.2005 | 180 Tage | 15 | 0,67 |
| | 01.07.1997 | 01.09.1999 | 792 Tage | 7 | 0,71 |
| | 12.01.2010 | 01.11.2011 | 658 Tage | 61 | 0,80 |
| | 26.11.2011 | 30.06.2012 | 217 Tage | 13 | 1,00 |
| | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 1095 Tage | 100 | 1,29 |
|
| 01.11.2011 | 25.11.2011 | 24 Tage | 2 | 1,50 |
| | 01.07.2000 | 31.12.2001 | 548 Tage | 23 | 1,74 |
| | 26.06.2008 | 31.12.2009 | 553 Tage | 54 | 1,78 |
| | 25.06.2005 | 04.04.2006 | 283 Tage | 22 | 1,91 |
| | 04.04.2006 | 26.06.2008 | 814 Tage | 90 | 1,98 |
1995-10-011994-09-012005-01-011997-07-012010-01-122011-11-262002-01-012011-11-012000-07-012008-06-262005-06-252006-04-04