Nils Segelken
St. Pauli U19
Torwart-Trainer
und weitere Tätigkeiten U19 Nachwuchsliga - Gr. B Im Amt seit: 01.07.2024 Vertrag bis: 30.06.2025
und weitere Tätigkeiten U19 Nachwuchsliga - Gr. B Im Amt seit: 01.07.2024 Vertrag bis: 30.06.2025
Teutonia 05
- Geb./Alter: 30.08.1992 (32)
- Geburtsort: Cuxhaven
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : B-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Salia Sechtem
Meiste Spiele für :
Schiffdorferd.
Karriereende :
01.07.2015
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Pauli U19 Torwart-Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | 24/25 (01.07.2024) / vsl. 30.06.2025 | 84 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Nils Schick (7 Spiele) | ||||||||||||||
St. Pauli U17 Torwart-Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | 24/25 (01.07.2024) / vsl. 30.06.2025 | 84 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Malte Schlichtkrull (6 Spiele) | ||||||||||||||
Teutonia 05 Torwart-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (30.06.2024) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Dominik Glawogger (26 Spiele), Immanuel Höhn (16 Spiele) | ||||||||||||||
Teutonia 05 Co-Trainer | 22/23 (11.05.2023) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (11.05.2023) / 22/23 (30.06.2023) | 50 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Richard Krohn (4 Spiele) | ||||||||||||||
Teutonia 05 Torwart-Trainer | 22/23 (08.08.2022) | 22/23 (10.05.2023) | 22/23 (08.08.2022) / 22/23 (10.05.2023) | 275 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: David Bergner (37 Spiele) | ||||||||||||||
Eimsbütteler TV Koordinator Torwartbereich | 20/21 (01.02.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 20/21 (01.02.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 514 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Eimsbüttel U19 Torwart-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | 19/20 (01.07.2019) / 21/22 (30.06.2022) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Phil Nabaoui (22 Spiele) | ||||||||||||||
St. Pauli Jgd. Torwart-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (28.02.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (28.02.2019) | 242 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | 01.07.2015 | Salia Sechtem | Unbekannt | - | ablösefrei | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Unbekannt | Salia Sechtem | - | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Schiffdorferd. | Unbekannt | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Bremerhaven U19 | Schiffdorferd. | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |