Nationalität: | Niederlande |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,98 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Nico Kats
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,98 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSVC Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Rohda Jgd. Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
OVC ’21 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
VHK Trainer | 14/15 (18.02.2015) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
EMMS Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
RKVV Stevo Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.11.2008) | - | 0,00 | ||
HHC 2 Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
ZAC Zwolle Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
SC Rouveen Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
VHK Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 |