Geb./Alter: | 05.03.1987 (37) |
---|---|
Nationalität: | Schweden |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,00 Jahre |
Neven Ozegovic
- Geb./Alter: 05.03.1987 (37)
- Staatsbürgerschaft: Schweden
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,00 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristianstad FC Leiter der Nachwuchsabteilung | 19/20 (01.01.2020) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Kristianstad FC Co-Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Besnik Llazani (29 Spiele), Joacim Velander (21 Spiele), Serdar Dayat (7 Spiele), Pierre Ferreira (3 Spiele) | ||||||
Kristianst. U19 Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 19/20 (31.12.2019) | - | 0,00 |