Nasser Sandjak
- Geb./Alter: 28.09.1960 (63)
- Geburtsort: Paris
- Staatsbürgerschaft: Algerien
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,12 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Noisy-le-Sec
Karriereende :
01.07.1997
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Al Hoceima Trainer | 17/18 (02.02.2018) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (02.02.2018) / 17/18 (30.06.2018) | 148 Tage | 12 | 1 | 6 | 5 | 23 | 0,50 : 1,00 | 0,75 | 12 / 0,75 | ||
MO Béjaïa Trainer | 15/16 (06.06.2016) | 16/17 (13.11.2016) | 15/16 (06.06.2016) / 16/17 (13.11.2016) | 160 Tage | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1,00 : 1,43 | 0,86 | 7 / 0,86 | ||
JS Kabylie Trainer | 12/13 (20.11.2012) | 12/13 (08.04.2013) | 12/13 (20.11.2012) / 12/13 (08.04.2013) | 139 Tage | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 1,08 : 1,00 | 1,54 | 13 / 1,54 | ||
Noisy-le-Sec Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (01.01.2009) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (01.01.2009) | 550 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
JS Kabylie Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (13.09.2003) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (13.09.2003) | 74 Tage | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1,20 : 1,00 | 1,60 | 5 / 1,60 | ||
Algerien Trainer | 99/00 (01.12.1999) | 99/00 (25.04.2000) | 99/00 (01.12.1999) / 99/00 (25.04.2000) | 146 Tage | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 1,00 : 0,71 | 1,29 | 7 / 1,29 | ||
Noisy-le-Sec Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 05/06 (31.12.2005) | 94/95 (01.07.1994) / 05/06 (31.12.2005) | 4201 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4,00 : 5,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01.07.1997 | Noisy-le-Sec | Karriereende | - | - | |||||
82/83 | 01.07.1982 | U. Châtillon | Noisy-le-Sec | - | ? | |||||
81/82 | 01.07.1981 | CA Romainville | U. Châtillon | - | ? | |||||
77/78 | 01.07.1977 | Unbekannt | CA Romainville | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |