Name im Heimatland: | Murat Yakın |
---|---|
Geb./Alter: | 15.09.1974 (50) |
Geburtsort: | Basel |
Nationalität: |
Schweiz Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,29 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-2-1 |
Murat Yakin
imago images
- Geb./Alter: 15.09.1974 (50)
- Geburtsort: Basel
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,29 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Basel
Meiste Spiele für :
FC Basel
Karriereende :
01.07.2006
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz Trainer | 21/22 (09.08.2021) | vsl. 31.03.2026 | 41 | 1,56 | ||
FC Schaffhausen Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (08.08.2021) | 77 | 1,19 | ||
FC Sion Trainer | 18/19 (17.09.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 28 | 1,21 | ||
Grasshoppers Trainer | 17/18 (25.08.2017) | 17/18 (10.04.2018) | 26 | 1,38 | ||
FC Schaffhausen Trainer | 16/17 (21.12.2016) | 17/18 (24.08.2017) | 24 | 2,33 | ||
Spartak Moskau Trainer | 14/15 (15.06.2014) | 14/15 (31.05.2015) | 32 | 1,47 | ||
FC Basel Trainer | 12/13 (15.10.2012) | 13/14 (30.06.2014) | 99 | 1,99 | ||
FC Luzern Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (19.08.2012) | 46 | 1,57 | ||
FC Thun Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (30.06.2011) | 74 | 1,72 | ||
GC Zürich U21 Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 30 | 1,37 | ||
FC Frauenfeld Trainer | 07/08 (24.02.2008) | 08/09 (30.06.2008) | 9 | 1,22 | ||
Grasshoppers Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (12.12.2007) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hanspeter Latour (21 Spiele) | ||||||
Concordia BS Trainer | 05/06 (08.05.2006) | 06/07 (14.05.2007) | 1 | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01.07.2006 | FC Basel | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 01.01.2001 | 1.FC K'lautern | FC Basel | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | FC Basel | 1.FC K'lautern | - | ? | |||||
99/00 | 01.03.2000 | Fenerbahce | FC Basel | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 31.07.1998 | VfB Stuttgart | Fenerbahce | - | 4,00 Mio. € | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Grasshoppers | VfB Stuttgart | - | 3,25 Mio. € | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Concordia BS | Grasshoppers | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 7,25 Mio. € |
Weitere Angaben
Qualifiziert sich die Schweiz mit Yakin für die WM 2026, so verlängert sich der Vertrag automatisch um zwei weitere Jahre.
Murat Yakin ist der Bruder von Hakan Yakin.
Murat Yakin ist der Bruder von Hakan Yakin.