Geb./Alter: | 12.06.1982 (42) |
---|---|
Geburtsort: | Trabzon |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,42 Jahre |
Murat Parlak
tff.org
- Geb./Alter: 12.06.1982 (42)
- Geburtsort: Trabzon
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,42 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatsa Belediye Trainer | 23/24 (21.07.2023) | 23/24 (28.12.2023) | 15 | 1,60 | ||
Gümüshanespor Trainer | 22/23 (21.10.2022) | 22/23 (21.06.2023) | 25 | 1,32 | ||
Bld Derince Trainer | 21/22 (28.09.2021) | 21/22 (31.03.2022) | 26 | 1,69 | ||
Mamak FK Trainer | 20/21 (17.09.2020) | 20/21 (20.10.2020) | 5 | 1,60 | ||
Cankaya FK Co-Trainer | 19/20 (24.01.2020) | 19/20 (03.08.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Adnan Şentürk (9 Spiele) | ||||||
Etimesgut Bld Co-Trainer | 18/19 (21.09.2018) | 19/20 (31.10.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Adnan Şentürk (46 Spiele) | ||||||
Ankara Demir Co-Trainer | 17/18 (24.08.2017) | 17/18 (16.02.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Adnan Şentürk (27 Spiele) | ||||||
Ankara Demir Co-Trainer | 15/16 (05.08.2015) | 15/16 (30.12.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mehmet Akbulut (18 Spiele) | ||||||
Batman Petrol Co-Trainer | 12/13 (19.12.2012) | 13/14 (14.11.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Adnan Şentürk (33 Spiele) | ||||||
Türk Telekom Co-Trainer | 09/10 (24.08.2009) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Adnan Şentürk (29 Spiele), İsmet Taşdemir (8 Spiele) | ||||||
Türk Tlkm Jgd Co-Trainer | 08/09 (17.09.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Türk Telekom Nachwuchskoordinator | 07/08 (02.01.2008) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 |