MTV Gamsen
Mitarbeiterhistorie MTV Gamsen
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 448 Tage | 0 | - | |||||
| 29.10.2022 | 693 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2021 | 28.10.2022 | 484 Tage | 0 | - | ||||
| 19.09.2019 | 30.06.2021 | 650 Tage | 0 | - | ||||
| 17.09.2019 | 18.09.2019 | 1 Tag | 0 | - | ||||
| 01.07.2019 | 16.09.2019 | 77 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2019 | 1094 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2016 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2011 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2004 | 30.06.2009 | 1825 Tage | 0 | - |