Name im Heimatland: | معين الشعباني |
---|---|
Geb./Alter: | 18.06.1981 (43) |
Geburtsort: | Beja |
Nationalität: | Tunesien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,77 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Moïn Chaabani
imago images
- Geb./Alter: 18.06.1981 (43)
- Geburtsort: Beja
- Staatsbürgerschaft: Tunesien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,77 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
CS Hammam-Lif
Karriereende :
01.07.2014
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS Berkane Trainer | 23/24 (12.02.2024) | vsl. - | 23 | 1,87 | ||
Esperance Trainer | 22/23 (23.05.2023) | 23/24 (02.10.2023) | 14 | 2,00 | ||
Cleopatra FC Trainer | 22/23 (26.01.2023) | 22/23 (22.05.2023) | 12 | 1,17 | ||
El Masry Trainer | 21/22 (12.09.2021) | 21/22 (29.05.2022) | 33 | 1,21 | ||
Esperance Trainer | 18/19 (23.10.2018) | 21/22 (22.07.2021) | 130 | 2,13 | ||
Esperance Interimstrainer | 18/19 (08.10.2018) | 18/19 (23.10.2018) | 1 | 3,00 | ||
Esperance Interimstrainer | 17/18 (25.12.2017) | 17/18 (03.01.2018) | 1 | 3,00 | ||
Esperance Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 18/19 (23.10.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Faouzi Benzarti (37 Spiele), Khaled Ben Yahia (23 Spiele), Ammar Souayah (17 Spiele), Mondher Kebaier (4 Spiele) | ||||||
CS Hammam-Lif Trainer | 14/15 (10.03.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 44 | 1,25 | ||
CS Hammam-Lif Co-Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (10.03.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gérard Buscher (19 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 01.07.2014 | CS Hammam-Lif | Karriereende | - | - | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Al-Qadsiah | CS Hammam-Lif | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.08.2010 | CS Hammam-Lif | Al-Qadsiah | 400 Tsd. € | 30 Tsd. € | |||||
09/10 | 12.08.2009 | Ankaragücü | CS Hammam-Lif | 900 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 07.07.2008 | Esperance | Ankaragücü | 550 Tsd. € | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Esperance U19 | Esperance | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 30 Tsd. € |