Geb./Alter: | 12.02.1958 (66) |
---|---|
Geburtsort: | Bamako |
Nationalität: | Mali |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,77 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Mohamed Magassouba
- Geb./Alter: 12.02.1958 (66)
- Geburtsort: Bamako
- Staatsbürgerschaft: Mali
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,77 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Saint Eloi Trainer | 22/23 (24.07.2022) | vsl. - | 12 | 1,33 | ||
Mali Trainer | 19/20 (01.11.2019) | 21/22 (01.04.2022) | 26 | 1,96 | ||
Mali Co-Trainer | 17/18 (01.09.2017) | 19/20 (31.07.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Alain Giresse (2 Spiele) | ||||||
Mali Interimstrainer | 15/16 (08.02.2016) | 17/18 (31.08.2017) | - | 0,00 | ||
Mali Technischer Direktor | 10/11 (01.07.2010) | 19/20 (31.10.2019) | - | 0,00 | ||
Stade Malien Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Delta Telestar Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
DR Kongo Trainer | 97/98 (01.09.1997) | 99/00 (30.06.1999) | - | 0,00 | ||
DC Motema Pembe Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | ||
AS Vita Club Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | ||
FC Saint Eloi Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 |