Name im Heimatland: | Милован Миловић |
---|---|
Geb./Alter: | 24.10.1980 (43) |
Geburtsort: | Raška |
Nationalität: | Serbien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,45 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Milovan Milovic
- Geb./Alter: 24.10.1980 (43)
- Geburtsort: Raška
- Staatsbürgerschaft: Serbien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,45 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Javor-Matis
Meiste Spiele für :
Javor-Matis
Karriereende :
01.01.2018
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Javor-Matis Co-Trainer | 22/23 (05.10.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Radovan Curcic (44 Spiele), Mladen Dodic (24 Spiele), Igor Tufegdzic (2 Spiele), Nebojsa Milosavljevic (1 Spiel) | ||||||
Javor-Matis Trainer | 20/21 (12.06.2021) | 21/22 (14.03.2022) | 26 | 1,77 | ||
Javor-Matis Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (11.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Igor Bondzulic (71 Spiele), Igor Tufegdzic (39 Spiele) | ||||||
Javor-Matis Interimstrainer | 17/18 (10.05.2018) | 17/18 (30.06.2018) | 2 | 2,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.01.2018 | Javor-Matis | Karriereende | - | - | |||||
12/13 | 01.08.2012 | Vojvodina | Javor-Matis | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
11/12 | 31.12.2011 | Javor-Matis | Vojvodina | 300 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Vojvodina | Javor-Matis | 300 Tsd. € | Leihe | |||||
10/11 | 30.06.2011 | FK Dinamo | Vojvodina | 300 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Vojvodina | FK Dinamo | 950 Tsd. € | Leihe | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Javor-Matis | Vojvodina | 800 Tsd. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 30.06.2008 | OFK Belgrad | Javor-Matis | 250 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Javor-Matis | OFK Belgrad | 330 Tsd. € | Leihe | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Partizan | Javor-Matis | 330 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 30.06.2007 | FK Bezanija | Partizan | 330 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
06/07 | 01.08.2006 | Partizan | FK Bezanija | 500 Tsd. € | Leihe | |||||
05/06 | 30.06.2006 | Javor-Matis | Partizan | 500 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Partizan | Javor-Matis | 500 Tsd. € | Leihe | |||||
03/04 | 30.06.2004 | Borac Cacak | Partizan | - | Leih-Ende | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Partizan | Borac Cacak | - | Leihe | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |