Geb./Alter: | 20.05.1980 (44) |
---|---|
Nationalität: | Finnland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,55 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Mikko Isokangas
- Geb./Alter: 20.05.1980 (44)
- Staatsbürgerschaft: Finnland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,55 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
HauPa
Karriereende :
01.01.2023
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu Trainer | 24/25 (03.09.2024) | vsl. 31.12.2024 | 1 | 3,00 | ||
AC Oulu Co-Trainer | 23/24 (20.06.2024) | 24/25 (02.09.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Konstantinos Bratsos (12 Spiele) | ||||||
AC Oulu Interimstrainer | 23/24 (14.06.2024) | 23/24 (19.06.2024) | 2 | 2,00 | ||
OLS Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 24/25 (11.09.2024) | 49 | 1,92 | ||
AC Oulu Co-Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 23/24 (13.06.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ricardo Duarte (32 Spiele), Rauno Ojanen (27 Spiele) | ||||||
JS Hercules Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 21/22 (31.12.2021) | 71 | 1,70 | ||
AC Oulu Co-Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 18/19 (31.12.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mika Lähderinne (33 Spiele) | ||||||
JS Hercules Co-Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 18/19 (31.12.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ismael Díaz (22 Spiele) | ||||||
HauPa Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 18/19 (31.12.2018) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 01.01.2023 | HauPa | Karriereende | - | - | |||||
21/22 | 01.01.2022 | pausiert | HauPa | - | - | |||||
18/19 | 01.01.2019 | HauPa | pausiert | - | - | |||||
15/16 | 01.01.2016 | FC Espoo II | HauPa | - | ablösefrei | |||||
14/15 | 01.01.2015 | Vereinslos | FC Espoo II | - | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.01.2012 | HauPa | Vereinslos | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |