Geb./Alter: | 07.04.1987 (37) |
---|---|
Nationalität: | Spanien |
Mikel Touzón
- Geb./Alter: 07.04.1987 (37)
- Staatsbürgerschaft: Spanien
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZJ E. Greentown Torwart-Trainer | 20/21 (01.01.2021) | 21/22 (31.12.2021) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Jordi Vinyals (36 Spiele) | ||||||
QD Huanghai Torwart-Trainer | 15/16 (20.12.2015) | 19/20 (30.07.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Jordi Vinyals (114 Spiele), Jordi Escura (1 Spiel) | ||||||
Kasachstan Torwart-Trainer | 15/16 (01.08.2015) | 15/16 (19.12.2015) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Yuriy Krasnozhan (4 Spiele) | ||||||
Ratchaburi FC Torwart-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.11.2013) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Iván Palanco (9 Spiele), Iván Palacios (7 Spiele), Somchai Maiwilai (1 Spiel) | ||||||
Buriram Utd. Torwart-Trainer | 12/13 (01.08.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Attaphol Buspakom (15 Spiele), Scott Cooper (11 Spiele) | ||||||
CE Sabadell Torwart-Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Lluís Carreras (43 Spiele) | ||||||
Castellón Torwart-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (30.11.2010) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Jordi Vinyals (12 Spiele), Juan Casuco (5 Spiele) | ||||||
CE L'Hospitalet Torwart-Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Andorra Torwart-Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (31.12.2009) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: David Rodrigo (7 Spiele) | ||||||
Hospitalet U19 Torwart-Trainer | 08/09 (01.12.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Manresa Jugend Torwart-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (30.11.2008) | - | 0,00 | ||
Sant Cugat Jugendtrainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 |