Name im Heimatland: | Miguel Ángel López Elhall |
---|---|
Geb./Alter: | 01.03.1942 (82) |
Geburtsort: | Ticino |
Nationalität: | Argentinien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,39 Jahre |
Miguel Ángel López
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Junior FC
Amtsende: 19.03.2014
- Geb./Alter: 01.03.1942 (82)
- Geburtsort: Ticino
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,39 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Atl. Nacional
Karriereende :
01.01.1977
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior FC Trainer | 12/13 (05.06.2013) | 13/14 (19.03.2014) | 38 | 1,63 | ||
San Luis Trainer | 09/10 (12.10.2009) | 09/10 (31.12.2009) | 8 | 1,25 | ||
CD Badajoz Trainer | 02/03 (23.12.2002) | 02/03 (14.04.2003) | 15 | 0,87 | ||
Puebla FC Interimstrainer | 01/02 (13.04.2002) | 01/02 (30.06.2002) | 3 | 1,00 | ||
Puebla FC Interimstrainer | 01/02 (29.03.2002) | 01/02 (31.03.2002) | 1 | 1,00 | ||
Atlético Celaya Trainer | 01/02 (03.08.2001) | 01/02 (30.09.2001) | 9 | 0,78 | ||
Santos Laguna Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (27.09.1998) | 5 | 0,20 | ||
Club León FC Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (27.10.1996) | 12 | 1,33 | ||
Independiente Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (31.12.1995) | - | 0,00 | ||
Santos Laguna Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | ||
CF América Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76/77 | 01.01.1977 | Atl. Nacional | Karriereende | - | ? | |||||
75/76 | 01.01.1976 | Independiente | Atl. Nacional | - | ? | |||||
70/71 | 01.01.1971 | River Plate | Independiente | - | ? | |||||
67/68 | 01.01.1968 | Ferro | River Plate | - | ? | |||||
66/67 | 01.01.1967 | Estudiantes LP | Ferro | - | ? | |||||
63/64 | 01.01.1964 | Sarmiento Junin | Estudiantes LP | - | ? | |||||
62/63 | 01.01.1963 | Club Universitario de Córdoba | Sarmiento Junin | - | ? | |||||
61/62 | 01.01.1962 | Unbekannt | Club Universitario de Córdoba | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |