Name im Heimatland: | Μιχάλης Παρτζίλης |
---|---|
Geb./Alter: | 23.06.1983 (41) |
Geburtsort: | Nicosia |
Nationalität: | Zypern |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,02 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Michalis Partzilis
PAEEK
- Geb./Alter: 23.06.1983 (41)
- Geburtsort: Nicosia
- Staatsbürgerschaft: Zypern
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,02 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos N. Fitnesstrainer | 24/25 (23.07.2024) | vsl. 31.05.2025 | - | 0,00 | ||
Fitnesstrainer unter: Nikolas Nikolaou (2 Spiele) | ||||||
PAEEK Kyrenia Fitnesstrainer | 22/23 (01.10.2022) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Fitnesstrainer unter: Nikolas Nikolaou (35 Spiele), Vasilios Vouzas (23 Spiele) | ||||||
Orfeas Trainer | 20/21 (19.05.2021) | 21/22 (31.05.2022) | - | 0,00 | ||
Anorthosis Jugendleiter | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Anorthosis Jugendtrainer | 14/15 (01.07.2014) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Anorthosis U21 Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Anorthosis Jugendtrainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Omonia Nikosia Jugendtrainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Digenis Morfou Jugendtrainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 |