Name im Heimatland: | Michael Patrick Kaltenhauser |
---|---|
Geb./Alter: | 27.05.1990 (34) |
Geburtsort: | Wasserburg (Inn) |
Nationalität: | Deutschland |
Michael Kaltenhauser
- Geb./Alter: 27.05.1990 (34)
- Geburtsort: Wasserburg (Inn)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
Ist Spieler:
Torwart
Verein:
Siezenheim
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Siezenheim Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Peter Urbanek (35 Spiele) | ||||||
Neumarkt Torwart-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Ilce Pocev (18 Spiele), Friedrich Oberascher (8 Spiele) | ||||||
Neumarkt Co-Trainer | 21/22 (27.01.2022) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Friedrich Oberascher (11 Spiele), Ilce Pocev (1 Spiel) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 01.07.2023 | Neumarkt | Siezenheim | - | ? | |||||
17/18 | 01.07.2017 | FC Puch | Neumarkt | - | ablösefrei | |||||
15/16 | 01.07.2015 | TSV Grafing | FC Puch | - | ablösefrei | |||||
14/15 | 01.07.2014 | TSV Ampfing | TSV Grafing | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.07.2013 | FC Falke | TSV Ampfing | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
12/13 | 16.07.2012 | Tammeka Tartu | FC Falke | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.02.2012 | Skonto | Tammeka Tartu | 125 Tsd. € | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.09.2011 | Sillamäe Kalev | Skonto | 125 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
10/11 | 01.02.2011 | Skonto | Sillamäe Kalev | 25 Tsd. € | Leihe | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Grödig | Skonto | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 13.07.2009 | RB Juniors | Grödig | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Salzburg U19 | RB Juniors | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Salzburg U17 | Salzburg U19 | - | - | |||||
06/07 | 27.07.2006 | Rosenheim U19 | Salzburg U17 | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |