Geb./Alter: | 29.09.1960 (63) |
---|---|
Geburtsort: | Elz |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,07 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Michael Blättel
- Geb./Alter: 29.09.1960 (63)
- Geburtsort: Elz
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,07 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Darmstadt 98
Karriereende :
01.07.1991
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Wehen U19 Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 09/10 (23.09.2009) | - | 0,00 | ||
FSV Frankfurt Trainer | 05/06 (19.12.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 14 | 2,07 | ||
Mainz 05 U19 Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (01.05.2005) | 46 | 1,15 | ||
FSV Frankfurt Trainer | 98/99 (29.09.1998) | 99/00 (30.06.2000) | 61 | 1,23 | ||
1.FSV Mainz 05 Co-Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 98/99 (28.09.1998) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Dietmar Constantini (20 Spiele), Wolfgang Frank (18 Spiele), Reinhard Saftig (5 Spiele), Manfred Lorenz (2 Spiele) | ||||||
VfR 07 Limburg Trainer | 91/92 | 96/97 | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
FSV Mainz 05 (Co-Trainer), VfR Limburg
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01.07.1991 | Darmstadt 98 | Karriereende | - | - | |||||
88/89 | 01.07.1988 | FC 08 Homburg | Darmstadt 98 | - | ? | |||||
87/88 | 01.07.1987 | F. Düsseldorf | FC 08 Homburg | - | ? | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Saarbrücken | F. Düsseldorf | - | ? | |||||
81/82 | 01.07.1981 | E. Frankfurt | Saarbrücken | - | ? | |||||
79/80 | 01.07.1979 | Frankfurt U19 | E. Frankfurt | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Michael Blättel ist der Vater von Yannik Blättel (Karriereende).