Geb./Alter: | 14.11.1984 (39) |
---|---|
Geburtsort: | Stockholm |
Nationalität: | Schweden |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,14 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | Len Norgren |
Max Mölder
IMAGO
- Geb./Alter: 14.11.1984 (39)
- Geburtsort: Stockholm
- Staatsbürgerschaft: Schweden
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,14 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Akademisk BK
Meiste Spiele für :
Landskrona BoIS
Karriereende :
01.01.2015
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Landskrona BoIS Trainer | 23/24 (25.07.2023) | vsl. - | 26 | 1,85 | ||
Landskrona BoIS Co-Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 23/24 (24.07.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Billy Magnusson (131 Spiele) | ||||||
Lyngby BK Co-Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Thomas Nörgaard (19 Spiele) | ||||||
Hittarps IK Trainer | 14/15 (22.11.2014) | 17/18 (31.12.2017) | 2 | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 01.01.2015 | Akademisk BK | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 01.01.2014 | Landskrona BoIS | Akademisk BK | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Ängelholms FF | Landskrona BoIS | - | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Laholms FK | Ängelholms FF | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |