Geb./Alter: | 14.10.1979 (44) |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,45 Jahre |
Martin Prediger
- Geb./Alter: 14.10.1979 (44)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,45 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SpV Kaufbeuren Interimstrainer | 18/19 (15.10.2018) | 18/19 (31.03.2019) | 1 | 0,00 | ||
SpV Kaufbeuren Torwart-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Christian Möller (1 Spiel), Joachim Dewein (1 Spiel) | ||||||
FC Sulzschneid Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (31.10.2016) | - | 0,00 | ||
Kaufbeuren II Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
SpV Kaufbeuren Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Frauenfußball Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 |
Weitere Angaben
SpVgg Kaufbeuren Damen (1/7/2011-30/6/2014, Trainer).