Nationalität: | Deutschland |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,02 Jahre |
Martin Lübkert
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,02 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SV Holdenstedt
Karriereende :
01.07.2009
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Emmendorf Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
SC Kirch-/Wes. Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
SV Ostedt Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
SV Holdenstedt Trainer | 17/18 (01.08.2017) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
TSV Jastorf Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (31.03.2017) | - | 0,00 | ||
MTV Römstedt Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 12/13 (30.09.2012) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.07.2009 | SV Holdenstedt | Karriereende | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | SV Emmendorf | SV Holdenstedt | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Ist nicht, wie schon in der Presse vermeldet wurde, im Sommer 2021 als Trainer zum FC Oldenstadt gewechselt.