Name im Heimatland: | Marius Ninel Șumudică |
---|---|
Geb./Alter: | 04.03.1971 (53) |
Geburtsort: | Bucharest |
Nationalität: | Rumänien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,65 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Marius Șumudică
GaziantepFK/Twitter
- Geb./Alter: 04.03.1971 (53)
- Geburtsort: Bucharest
- Staatsbürgerschaft: Rumänien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,65 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Gloria Bistrita
Karriereende :
01.07.2006
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Rapid Trainer | 24/25 (20.08.2024) | vsl. 30.06.2026 | 3 | 1,33 | ||
Gaziantep FK Trainer | 23/24 (08.09.2023) | 23/24 (06.03.2024) | 28 | 1,32 | ||
Al-Raed Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 31 | 1,10 | ||
Al-Shabab Trainer | 21/22 (23.03.2022) | 21/22 (30.06.2022) | 11 | 1,91 | ||
Y. Malatyaspor Trainer | 21/22 (14.10.2021) | 21/22 (07.02.2022) | 17 | 0,76 | ||
CFR Cluj Trainer | 20/21 (02.06.2021) | 21/22 (28.08.2021) | 15 | 1,87 | ||
C. Rizespor Trainer | 20/21 (25.01.2021) | 20/21 (04.03.2021) | 7 | 0,43 | ||
Gaziantep FK Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (11.01.2021) | 57 | 1,61 | ||
Al-Shabab Trainer | 18/19 (14.06.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 32 | 1,78 | ||
Kayserispor Trainer | 17/18 (03.07.2017) | 17/18 (15.05.2018) | 41 | 1,54 | ||
Astra Giurgiu Trainer | 14/15 (28.04.2015) | 16/17 (08.06.2017) | 110 | 1,73 | ||
Concordia Trainer | 13/14 (13.03.2014) | 14/15 (06.04.2015) | 38 | 1,03 | ||
Al-Shaab Trainer | 12/13 (27.12.2012) | 13/14 (31.12.2013) | 25 | 0,96 | ||
U Cluj Trainer | 12/13 (09.11.2012) | 12/13 (15.11.2012) | 1 | 0,00 | ||
FC Vaslui Trainer | 12/13 (11.07.2012) | 12/13 (24.09.2012) | 13 | 1,31 | ||
FC Brasov Trainer | 11/12 (02.11.2011) | 11/12 (16.04.2012) | 14 | 1,21 | ||
Astra Ploiesti Trainer | 11/12 (11.08.2011) | 11/12 (31.10.2011) | 12 | 1,83 | ||
AO Kavala Trainer | 11/12 (15.07.2011) | 11/12 (10.08.2011) | - | 0,00 | ||
Rapid Bukarest Trainer | 09/10 (10.06.2010) | 10/11 (28.04.2011) | 32 | 1,63 | ||
Gloria Bistrita Trainer | 09/10 (04.01.2010) | 09/10 (31.05.2010) | 17 | 1,59 | ||
Farul Constanta Trainer | 09/10 (05.07.2009) | 09/10 (15.11.2009) | - | 0,00 | ||
Progresul Trainer | 07/08 (27.02.2008) | 08/09 (15.12.2008) | - | 0,00 | ||
Inter Gaz Trainer | 07/08 (30.11.2006) | 08/09 (30.11.2007) | - | 0,00 | ||
Rocar Trainer | 06/07 (30.11.2005) | 07/08 (30.11.2006) | - | 0,00 | ||
Rapid Bukarest Co-Trainer | 03/04 (30.11.2003) | 04/05 (30.11.2004) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Răzvan Lucescu (15 Spiele), Viorel Hizo (9 Spiele), Dan Petrescu (6 Spiele), Mircea Rednic (2 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01.07.2006 | Gloria Bistrita | Karriereende | - | - | |||||
04/05 | 01.01.2005 | UTA Arad | Gloria Bistrita | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Omonia Nikosia | UTA Arad | - | ? | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Debrecen | Omonia Nikosia | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Rapid Bukarest | Debrecen | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | CS Marítimo | Rapid Bukarest | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Rapid Bukarest | CS Marítimo | - | ? | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Sportul S. | Rapid Bukarest | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Corvinul Hd. | Sportul S. | - | ? | |||||
93/94 | 01.01.1994 | Sportul S. | Corvinul Hd. | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Dacia U. Braila | Sportul S. | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Sportul S. | Dacia U. Braila | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |