Marius Babravicius
- Geb./Alter: 23.06.1985 (39)
- Geburtsort: Vilnius
- Staatsbürgerschaft: Litauen
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
Ist Spieler:
Mittelfeld
Verein:
Trivartis
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litauen Co-Trainer | 22/23 (01.01.2023) | vsl. - | 22/23 (01.01.2023) / vsl. - | 631 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Edgaras Jankauskas (16 Spiele) | ||||||||||||||
HB Köge Performance Manager | 20/21 (01.01.2021) | vsl. - | 20/21 (01.01.2021) / vsl. - | 1361 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Litauen Spielanalyst | 15/16 (01.03.2016) | 18/19 (01.12.2018) | 15/16 (01.03.2016) / 18/19 (01.12.2018) | 1005 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Viborg FF Videoanalyst | 13/14 (01.02.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 13/14 (01.02.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 514 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Videoanalyst unter: Auri Skarbalius (49 Spiele) | ||||||||||||||
Zalgiris Jgd. Chefanalytiker | 12/13 (01.09.2012) | 13/14 (01.12.2013) | 12/13 (01.09.2012) / 13/14 (01.12.2013) | 456 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 01.07.2022 | Unbekannt | Trivartis | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Vetra | Unbekannt | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Vilnius | Vetra | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Unbekannt | Vilnius | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |