Geb./Alter: | 31.10.1978 (45) |
---|---|
Geburtsort: | Łódź |
Nationalität: | Polen |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,74 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | Matchday Football ... |
Marek Saganowski
www.wisla-plock.pl
- Geb./Alter: 31.10.1978 (45)
- Geburtsort: Łódź
- Staatsbürgerschaft: Polen
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Legia Warschau
Meiste Spiele für :
Legia Warschau
Karriereende :
01.07.2016
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1,50 |
Polnischer Pokal | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Betclic 2 Liga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1,67 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z. Sosnowiec Trainer | 23/24 (05.04.2024) | vsl. 30.06.2025 | 19 | 0,95 | ||
Wisla Plock Trainer | 22/23 (16.05.2023) | 23/24 (25.10.2023) | 15 | 1,07 | ||
Pogon Siedlce Trainer | 22/23 (25.10.2022) | 22/23 (16.05.2023) | 17 | 1,88 | ||
Motor Lublin Trainer | 20/21 (14.12.2020) | 21/22 (08.06.2022) | 58 | 1,66 | ||
Legia Warschau Co-Trainer | 18/19 (02.04.2019) | 20/21 (23.11.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Aleksandar Vukovic (66 Spiele), Czeslaw Michniewicz (9 Spiele), Tomasz Sokolowski (1 Spiel) | ||||||
Legia U19 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (02.04.2019) | 21 | 1,71 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.07.2016 | Legia Warschau | Karriereende | - | - | |||||
12/13 | 01.07.2012 | LKS Lodz | Legia Warschau | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Atromitos Athen | LKS Lodz | 600 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.01.2010 | Southampton | Atromitos Athen | 1,25 Mio. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 31.12.2008 | Aalborg BK | Southampton | 2,00 Mio. € | Leih-Ende | |||||
08/09 | 01.08.2008 | Southampton | Aalborg BK | 3,30 Mio. € | Leihgebühr: 540 Tsd. € |
|||||
06/07 | 01.01.2007 | Troyes | Southampton | 1,80 Mio. € | 1,60 Mio. € | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Vit. Guimarães | Troyes | 1,60 Mio. € | 1,60 Mio. € | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Legia Warschau | Vit. Guimarães | 2,00 Mio. € | 700 Tsd. € | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Odra Wodzislaw | Legia Warschau | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Orlen Plock | Odra Wodzislaw | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.01.2001 | LKS Lodz | Orlen Plock | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 30.06.1997 | Hamburger SV | LKS Lodz | - | Leih-Ende | |||||
96/97 | 01.01.1997 | LKS Lodz | Hamburger SV | - | Leihgebühr: 375 Tsd. € |
|||||
96/97 | 01.12.1996 | Feyenoord | LKS Lodz | - | Leih-Ende | |||||
96/97 | 01.09.1996 | LKS Lodz | Feyenoord | - | Leihe | |||||
94/95 | 01.05.1995 | LKS U19 | LKS Lodz | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 4,82 Mio. € |