Geb./Alter: | 14.12.1971 (52) |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
Marco Ketter
- Geb./Alter: 14.12.1971 (52)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
War Spieler:
Letzter Verein :
SG Oberlahn
Meiste Spiele für :
FSV Braunfels
Karriereende :
01.07.2024
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Oberlahn Spielertrainer | 14/15 (01.07.2014) | 20/21 (19.10.2020) | - | 0,00 | ||
Niedershsn./Ob. Spielertrainer | 10/11 (01.07.2010) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
SG Weinbachtal Spielertrainer | 08/09 (01.07.2008) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Niedershsn./Ob. Spielertrainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 01.07.2024 | SG Oberlahn | Karriereende | - | - | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Niedershsn./Ob. | SG Oberlahn | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.07.2010 | SG Weinbachtal | Niedershsn./Ob. | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | FSV Braunfels | SG Weinbachtal | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Niedershsn./Ob. | FSV Braunfels | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | FSV Braunfels | Niedershsn./Ob. | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Kubach/Edelsberg | FSV Braunfels | - | ablösefrei | |||||
90/91 | 01.07.1990 | FC Burgsolms | TuS Kubach | - | ablösefrei | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Burgsolms U19 | FC Burgsolms | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |