Geb./Alter: | 21.04.1983 (41) |
---|---|
Geburtsort: | Conegliano |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,63 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Marco Donadel
usancona.com
- Geb./Alter: 21.04.1983 (41)
- Geburtsort: Conegliano
- Staatsbürgerschaft: Italien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,63 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Montreal
Meiste Spiele für :
AC Florenz
Karriereende :
22.06.2018
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancona Trainer | 22/23 (11.04.2023) | 23/24 (23.10.2023) | 16 | 1,13 | ||
Spartak Moskau Co-Trainer | 21/22 (17.12.2021) | 21/22 (09.06.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Paolo Vanoli (16 Spiele) | ||||||
AC Florenz Techniktrainer | 20/21 (11.11.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Cesare Prandelli (23 Spiele), Giuseppe Iachini (10 Spiele) | ||||||
AC Florenz U17 Trainer | 20/21 (01.09.2020) | 20/21 (10.11.2020) | 3 | 3,00 | ||
AC Florenz Jgd. Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (31.08.2020) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 22.06.2018 | Montreal | Karriereende | - | - | |||||
14/15 | 02.12.2014 | Vereinslos | Montreal | 800 Tsd. € | - | |||||
14/15 | 01.09.2014 | SSC Neapel | Vereinslos | 800 Tsd. € | - | |||||
13/14 | 30.06.2014 | Hellas Verona | SSC Neapel | 800 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
13/14 | 02.09.2013 | SSC Neapel | Hellas Verona | 1,30 Mio. € | Leihe | |||||
11/12 | 01.07.2011 | AC Florenz | SSC Neapel | 6,00 Mio. € | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | AC Mailand | AC Florenz | 4,00 Mio. € | 1,30 Mio. € | |||||
04/05 | 30.06.2005 | AC Florenz | AC Mailand | 4,00 Mio. € | Leih-Ende | |||||
04/05 | 31.01.2005 | AC Mailand | AC Florenz | 4,00 Mio. € | Leihe | |||||
04/05 | 30.01.2005 | Sampdoria | AC Mailand | 4,00 Mio. € | Leih-Ende | |||||
04/05 | 01.07.2004 | AC Mailand | Sampdoria | - | Leihe | |||||
03/04 | 30.06.2004 | AC Parma | AC Mailand | - | Leih-Ende | |||||
03/04 | 01.07.2003 | AC Mailand | AC Parma | - | Leihe | |||||
02/03 | 30.06.2003 | Lecce | Milan | - | Leih-Ende | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Milan | Lecce | - | Leihe | |||||
00/01 | 01.07.2000 | AC Mailand U19 | Milan | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 1,30 Mio. € |