Geb./Alter: | 23.09.1980 (43) |
---|---|
Geburtsort: | Vigevano |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,46 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-1-2 |
Marco Banchini
calciocomo1907.it
- Geb./Alter: 23.09.1980 (43)
- Geburtsort: Vigevano
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,46 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-1-2
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria Trainer | 23/24 (28.12.2023) | 23/24 (17.03.2024) | 12 | 0,58 | ||
Alessandria Trainer | 23/24 (04.10.2023) | 23/24 (21.11.2023) | 9 | 1,22 | ||
Montevarchi Trainer | 22/23 (08.12.2022) | 22/23 (03.04.2023) | 18 | 0,78 | ||
Vis Pesaro Trainer | 21/22 (24.05.2021) | 21/22 (20.05.2022) | 39 | 1,15 | ||
Como Trainer | 18/19 (29.07.2018) | 20/21 (01.12.2020) | 78 | 1,88 | ||
Casertana Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (01.10.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Cristiano Scazzola (6 Spiele) | ||||||
Robur Siena Co-Trainer | 16/17 (12.12.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Cristiano Scazzola (20 Spiele) | ||||||
KF Laçi Co-Trainer | 15/16 (22.03.2016) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ramadan Ndreu (7 Spiele), Eugent Zeka (2 Spiele) | ||||||
Qormi FC Trainer | 15/16 (02.02.2016) | 15/16 (29.02.2016) | - | 0,00 | ||
Amicale FC Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (31.12.2015) | 3 | 2,00 | ||
KF Teuta Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Bellinzago Co-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Vigevano Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Vigevano Co-Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Vigevano Jun. Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 |