Marc Grune
- Staatsbürgerschaft: Südafrika
- Trainerlizenz : A-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmaZulu FC Leiter der Nachwuchsabteilung | 13/14 (09.09.2013) | vsl. - | 13/14 (09.09.2013) / vsl. - | 4032 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
M. Black Aces Geschäftsführer | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (22.02.2012) | 09/10 (01.07.2009) / 11/12 (22.02.2012) | 966 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Ajax Cape Town Teammanager | 00/01 (01.07.2000) | 07/08 (30.06.2008) | 00/01 (01.07.2000) / 07/08 (30.06.2008) | 2921 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |