Makss Levitanuss
www.fcdaugava.lv
- Geb./Alter: 28.10.1916 (107)
- Geburtsort: Kharkiv
- Staatsbürgerschaft: Lettland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,50 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Daugava-VEF Riga
Karriereende :
-
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daugava-RVZ Riga Co-Trainer | 61/62 (01.01.1962) | 63/64 (31.12.1963) | 61/62 (01.01.1962) / 63/64 (31.12.1963) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Evgeniy Fokin (35 Spiele), Nikolay Morozov (1 Spiel) | ||||||||||||||
Daugava-RVZ Riga Trainer | 60/61 (01.01.1961) | 61/62 (31.12.1961) | 60/61 (01.01.1961) / 61/62 (31.12.1961) | 364 Tage | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0,77 : 1,85 | 0,54 | 13 / 0,54 | ||
Daugava-RVZ Riga Co-Trainer | 59/60 (01.01.1960) | 60/61 (31.12.1960) | 59/60 (01.01.1960) / 60/61 (31.12.1960) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Petr Stupakov (30 Spiele) | ||||||||||||||
Daugava Trainer | 53/54 (01.01.1954) | 55/56 (31.12.1955) | 53/54 (01.01.1954) / 55/56 (31.12.1955) | 729 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0,50 : 1,50 | 1,50 | 2 / 1,50 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51/52 | 01.01.1952 | Daugava | Karriereende | - | ? | |||||
48/49 | 01.01.1949 | Unbekannt | Daugava-VEF Riga | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |