Name im Heimatland: | محمود الورتاني |
---|---|
Nationalität: | Tunesien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,33 Jahre |
Mahmoud Ouertani
- Staatsbürgerschaft: Tunesien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,33 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA Bizertin Interimstrainer | 14/15 (18.03.2015) | 14/15 (24.03.2015) | 1 | 3,00 | ||
CA Bizertin Technischer Direktor | 14/15 (27.07.2014) | 14/15 (15.05.2015) | - | 0,00 | ||
CA Bizertin Sportdirektor | 13/14 (29.05.2014) | 14/15 (15.05.2015) | - | 0,00 | ||
JS Kairouan Trainer | 13/14 (13.11.2013) | 13/14 (26.01.2014) | 10 | 0,70 | ||
Stade Tunisien Trainer | 13/14 (06.07.2013) | 13/14 (18.09.2013) | 1 | 0,00 | ||
CA Bizertin Technischer Direktor | 11/12 (01.06.2011) | 12/13 (03.08.2012) | - | 0,00 | ||
Tunesien Technischer Direktor | 10/11 (17.10.2010) | 10/11 (25.05.2011) | - | 0,00 | ||
Stade Tunisien Interimstrainer | 08/09 (23.03.2009) | 08/09 (30.06.2009) | 3 | 1,00 | ||
Stade Tunisien Technischer Direktor | 08/09 (23.03.2009) | 09/10 (21.05.2010) | - | 0,00 | ||
Olympique Beja Trainer | 07/08 (02.01.2008) | 08/09 (25.12.2008) | 25 | 1,32 | ||
SS Zarzouna Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (02.01.2007) | - | 0,00 | ||
ESBK Trainer | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | ||
CA Bizertin Trainer | 04/05 (25.07.2004) | 04/05 | 6 | 1,67 | ||
EGS Gafsa Trainer | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | ||
CS Hammam-Lif Trainer | 01/02 | 02/03 | - | 0,00 | ||
AS Gabès Trainer | 01/02 | 01/02 | - | 0,00 | ||
AS Gabès Trainer | 98/99 | 98/99 | - | 0,00 | ||
El Ahly Mateur Trainer | 97/98 | 97/98 | - | 0,00 | ||
CA Bizertin Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | ||
El Ahly Mateur Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (31.12.1996) | - | 0,00 | ||
ES Metlaoui Trainer | 91/92 | 91/92 | - | 0,00 | ||
EM Mahdia Trainer | 89/90 | 90/91 | - | 0,00 | ||
SA M. Bourguiba Trainer | 86/87 | 86/87 | - | 0,00 | ||
AS Gabès Trainer | 86/87 | 86/87 | - | 0,00 | ||
ES Metlaoui Trainer | 84/85 | 85/86 | - | 0,00 | ||
Hammam Sousse Trainer | 81/82 | 81/82 | - | 0,00 | ||
EM Mahdia Trainer | 79/80 | 80/81 | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
US Siliana (1992-1993)