Lusaka Dynamos FC
Mitarbeiterhistorie Lusaka Dynamos FC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1995 | 30.06.1997 | 911 Tage | 0 | - | ||||
| 17.01.2017 | 31.05.2018 | 499 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 15.09.2016 | 76 Tage | 0 | - |