Name im Heimatland: | Łukasz Surma |
---|---|
Geb./Alter: | 28.06.1977 (47) |
Geburtsort: | Kraków |
Nationalität: | Polen |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,80 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-2-1 |
Lukasz Surma
- Geb./Alter: 28.06.1977 (47)
- Geburtsort: Kraków
- Staatsbürgerschaft: Polen
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Watra Bialka
Meiste Spiele für :
Ruch Chorzow
Karriereende :
01.07.2018
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandecja Trainer | 23/24 (15.08.2023) | 23/24 (06.01.2024) | 15 | 1,07 | ||
Stalowa Wola Trainer | 21/22 (23.03.2022) | 22/23 (20.03.2023) | 35 | 1,63 | ||
Piast Zmigrod Trainer | 21/22 (18.12.2021) | 21/22 (22.03.2022) | 2 | 0,50 | ||
Garbarnia Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | 73 | 1,44 | ||
Sola Oswiecim Trainer | 18/19 (09.10.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 23 | 1,39 | ||
Watra Bialka Trainer | 17/18 (14.01.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.07.2018 | Watra Bialka | Karriereende | - | - | |||||
17/18 | 12.01.2018 | Vereinslos | Watra Bialka | - | - | |||||
17/18 | 01.07.2017 | Ruch Chorzow | Vereinslos | 50 Tsd. € | - | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Lechia Gdansk | Ruch Chorzow | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.01.2009 | Admira Wacker | Lechia Gdansk | 325 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Bnei Sachnin | Admira Wacker | 1,30 Mio. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.09.2007 | Maccabi Haifa | Bnei Sachnin | 1,30 Mio. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Legia Warschau | Maccabi Haifa | 1,30 Mio. € | 200 Tsd. € | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Ruch Chorzow | Legia Warschau | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Wisla Krakau | Ruch Chorzow | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Wisla U19 | Wisla Krakau | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 200 Tsd. € |